2007-04-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Niels, Udo, Lübeck, *01.07.1950. Bestellt als Geschäftsführer: Redeker, Matthias, Löhne, *21.12.1968, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-05-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Weisbrod, Jürgen, Duisburg, *21.02.1962. Bestellt als weiterer Geschäftsführer: Rohde, Rainer, Bad Gandersheim, *27.01.1967.
2009-12-17: Geschäftsanschrift: Westrampe 6, 38442 Wolfsburg. Nicht mehr Geschäftsführer: Redecker, Matthias, *21.12.1968. Bestellt als Geschäftsführer: Schnier, Detlef, Georgsmarienhütte, *17.01.1974, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-12-15: Bestellt als Geschäftsführer: Freche, Andreas, Gifhorn, *05.04.1957.
2011-12-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Freche, Andreas, Gifhorn, *05.04.1957; Schnier, Detlef, Georgsmarienhütte, *17.01.1974.
2012-07-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Rohde, Rainer, Bad Gandersheim, *27.01.1967. Bestellt als Geschäftsführer: Brandt, Stefan, Liebenburg, *14.03.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Püster, Jens, Seesen, *25.01.1967.
2019-03-22: Die Gesellschafterversammlung vom 20.03.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen.