2014-05-27: Von Amts wegen berichtigt: Sitz : Werther.
2020-01-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Felsch, Manfred, Werther, *22.08.1942. Bestellt als Geschäftsführer: Felsch, Thorsten, Enger, *13.08.1974; Felsch, Rüdiger, Werther, *13.08.1974, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Felsch, Rosmarie, Werther, *30.01.1943; Felsch, Rüdiger, Werhter, *13.08.1974; Felsch, Thorsten, Enger, *13.08.1974.
2020-04-20: Die Gesellschafterversammlung vom 30.03.2020 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. § 4 - vormals § 3 - sowie § 5 (Geschäftsführung und Vertretung) wurden geändert.