2011-02-02: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Willems, Stefan Reinhold, Langenfeld, *12.07.1966, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer.
2012-04-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Kaspers, Rüdiger, Tönisvorst, *17.12.1941.
2012-11-02: Änderung der Geschäftsanschrift: Beulertweg 10, 54570 Mürlenbach. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Willems, Stefan Reinhold, Langenfeld, *12.07.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Dönni, Markus, Tönisvorst, *05.03.1965; Gänsl, Rudolf, Eisenberg, *25.06.1954.
2012-12-03: Die Gesellschafterversammlung vom 06.07.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 494.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. Neues Stammkapital: 520.000,00 EUR.
2013-02-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Nägel, Heinz, Daun, *22.03.1945.
2017-07-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Dönni, Markus, Tönisvorst, *05.03.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Goebel, Ralf, Oberweiler, *17.10.1972; Marks, Christoph, Leverkusen, *21.10.1962; Nägel, Daniel Michael, Daun, *25.08.1980; Scherer, Ralf, Bretzenheim, *04.06.1970.
2020-07-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Gänsl, Rudolf, Eisenberg, *25.06.1954. Bestellt als Geschäftsführer: Goebel, Ralf, Oberweiler, *17.10.1972; Marks, Christoph, Leverkusen, *21.10.1962; Nägel, Daniel Michael, Daun, *25.08.1980; Scherer, Ralf, Bretzenheim, *04.06.1970. Prokura erloschen: Goebel, Ralf, Oberweiler, *17.10.1972; Marks, Christoph, Leverkusen, *21.10.1962; Nägel, Daniel Michael, Daun, *25.08.1980; Scherer, Ralf, Bretzenheim, *04.06.1970.