2007-02-19: Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Paluch, Gerd; 2. Pedersen, Björn, *11.06.1973, Berlin; Einzelprokura.
2010-07-20: Geschäftsführer:; 2. Pedersen, Björn, *11.06.1973, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 2. Pedersen, Björn.
2015-07-10: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Pedersen, Gunnar
2020-07-30: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Köpenicker Straße 44, 12355 Berlin
2022-06-16: Geschäftsführer: 3.
Clausen, Frank, *25.05.1966, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 3. Clausen, Frank