2008-10-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Wojcik-Miroslaw, Beate, geb. Wojcik, Mannheim, *13.07.1967 Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Feldgebel, Iwona, geb. Jablonska, Mannheim, *14.01.1973 einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-04-01: Bestellt als Geschäftsführer: Feldgebel, Peter, Mannheim, *04.01.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-25: Änderung der Geschäftsanschrift: Markircher Str. 3-5, 68229 Mannheim.