2005-04-26: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Furthmüller, Helmut, Marxheim, *14.04.1951. Prokura erloschen: Geier, Volkmar, Asbach-Bäumenheim.
2016-01-06: Bestellt: Geschäftsführer: Dirr, Andreas Alexander, Friedberg, *25.10.1971; Frindte, Hans, Fürstenfeldbruck, *09.12.1960. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Förtsch, Klaus, Bad Kissingen, *04.10.1944.
2016-07-13: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gerhard, Keßler, Huisheim, *05.06.1954. Prokura erloschen: Furthmüller, Helmut, Marxheim, *14.04.1951.
2019-12-19: Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gumpp, Werner, Asbach-Bäumenheim, *22.08.1966. Prokura erloschen: Gerhard, Keßler, Huisheim, *05.06.1954.