2012-04-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Schlehuber, Anton, Schreinermeister, Ebersburg-Weyhers.
2012-04-26: Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2011 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 EUR EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen. Geschäftsanschrift: Im Borngrund 2, 36157 Ebersburg. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR.
2012-06-21: Bestellt als Geschäftsführer: Weber, Michael, Ebersburg, *17.02.1985, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-06-21: Bestellt als Geschäftsführer: Weber, Michael, Ebersburg, *17.02.1985, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-07-05: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Im Borngrund 2a, 36157 Ebersburg.