2008-07-01: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Esswein, Johannes, Schwäbisch Gmünd, *15.04.1962.
2013-07-15: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Müller-Menrad, Hermann, München, *19.03.1961, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Müller, Hans, Schwäbisch Gmünd, *07.10.1947.
2015-05-15: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Domes, Bruno, Spraitbach, *30.04.1957.