2007-04-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Wilke, Dietmar, Oelde, *02.11.1958. Bestellt als Geschäftsführer: Gutenhöner, Dirk, Bielefeld, *17.06.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-10-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Guntenhöner, Dirk, Bielefeld, *17.06.1962. Bestellt als Geschäftsführer: Stahnke, Andrea, Oelde, *22.08.1962, einzelvertretungsberechtigt.