2008-07-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Bockel, Marianne, geb. Reinermann, Emsdetten, *25.05.1935. Bestellt als Geschäftsführer: Recker, Petra, geb. Bockel, Emsdetten, *28.03.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Recker, Petra, geb. Bockel, Emsdetten, *28.03.1959.
2009-06-19: Geschäftsanschrift: Dettener Straße 20, 48282 Emsdetten. Nicht mehr Geschäftsführer: Recker, Karl-Heinz, Emsdetten, *09.03.1957.
2016-03-08: Bestellt als Geschäftsführer: Recker, Fabian, Emsdetten, *09.07.1986, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-02-21: Änderung zur Geschäftsanschrift: Handwerker-Gewerbepark 2, 48282 Emsdetten.
2022-07-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Recker, Petra Maria, Emsdetten, *28.03.1959.