2013-04-18: Firma: FiReS Group GmbH Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift:; Joachimstaler Straße 4, 10623 Berlin Gegenstand: Finanzdienstleistung, Unternehmensberatung, Handel mit genehmigungsfreien Waren verschiedener Art, insbesondere Music Vertrieb, CD's wie auch MP3 als Download im Internet. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer:; 1. Fil, Karol, *19.03.1979, Poznan/Polen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 19.03.2013.
2014-10-20: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Bundesplatz 8, 10715 Berlin
2017-09-12: Firma: Treskot DE GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Gottlieb-Dunkel-Straße 6a, 12099 Berlin; Gegenstand: Vermietung von beweglichen Sachen, Internethandel, Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationsbeschaffung, Werbung, Markt- und Meinungsforschung, Einzel- und Großhandel mit elektronischer Ware. Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Fil, Karol; Geschäftsführer: 2.
Tomasz Ligenza, Piotr, *28.08.1983, Czestochowa/Polen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.08.2017 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 1 und 2 (Gegenstand).
2019-09-02: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Kokott-Jandy, Monika
2019-09-02: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Tomasz Ligenza, Piotr; Geschäftsführer: 3.
Maciejczyk, Michal Artur, *08.01.1984, Klobukowice/Polen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-11-07: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Malteserstraße 170 - 172, 12277 Berlin
2022-05-12: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Mühlenstraße 8a, 14167 Berlin; Gegenstand: Der Großhandel mit pflanzlichen Ölen im technischen und kosmetischen Bereich. Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Maciejczyk, Michal Artur; Geschäftsführer: 4.
Malicki, Dawid Wojciech, *01.06.1988, Dabrowa/Polen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.04.2022 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 .