2019-01-16: Bestellt als Geschäftsführer: Hördt, Heiko, Weinheim, *22.06.1978.
2019-10-30: Änderung der Geschäftsanschrift: Im Technologiepark 5/1, 69469 Weinheim.
2020-01-16: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Büchner, Alwin Hermann, Weinheim, *15.08.1967; Hördt, Heiko, Weinheim, *22.06.1978, nun jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Fiege, Roland, Weinheim, *15.11.1950.