2021-07-09: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Pfeiffer, Ralph, Angestellter, Nürnberg. Bestellt: Geschäftsführer: Pfeiffer, Jörg, Nürnberg, *24.03.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-08-13: Bestellt: Geschäftsführer: Handke, Nicolas, Nürnberg, *06.08.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Pfeiffer, Jörg, Nürnberg, *24.03.1969.