2009-04-02: Geschäftsanschrift: Zappenberg 6, 31633 Leese. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Kirschstein, Adelheid, Leese, *20.07.1956; Schmidt, Andreas, Leese, *16.07.1968.
2011-04-12: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Jaenisch, Elke, Großweil, *05.12.1958.
2014-12-08: Prokura erloschen: Engelbrecht, Maja, Icking; Freiherr von und zu von Weiler, Wolf, Leese, *29.04.1933. Einzelprokura: Freiherr von und zu Weiler, Wolf, Leese, *20.04.1933.
2021-11-01: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Meyer, Sabine, Steyerberg, *13.10.1968.