2013-12-16: Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2013 hat die Änderung des § 4 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2018-07-17: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Planner, Magnus, Ansbach, *14.08.1977. Bestellt: Geschäftsführer: Stansfield, James Richard, Shrewsbury / Vereinigtes Königreich, *16.03.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-11-16: Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2021 hat die Änderung des § 1 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Firma geändert, nun: Neue Firma: Filtermist GmbH. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Am Leveloh 15B, 45549 Sprockhövel.