2013-11-20: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 08.11.2013. Geschäftsanschrift: Prinzregentenplatz 10, 81675 München. Gegenstand des Unternehmens: Bildung von Personen, die sich gemeinwohlorientiert engagieren ("Sozialunternehmer"), sowie Förderung des bürgerlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger Zwecke . Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Dienst, Ellinor, Icking, *04.07.1976; Dr. Freiburg, Markus, Düsseldorf, *16.01.1980, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-11-17: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Schweyer, Ellinor, München, *04.07.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-02-22: Die Gesellschafterversammlung vom 06.02.2017 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. Neuer Unternehmensgegenstand: Beratung von Sozialunternehmen in Zusammenhang mit der Finanzierung ihrer gemeinwohlorientierten Aktivitäten.