2014-07-03: Einzelprokura: Findeisen, Maria Stella, Kreuth, *23.11.1970.
2014-10-02: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Findeisen, Peter Egon, Rottach-Egern, *13.06.1945. Bestellt: Geschäftsführer: Findeisen, Maria Stella, Kreuth, *23.11.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Findeisen, Maria Stella, Kreuth, *23.11.1970.
2016-12-07: Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2016 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Tegernsee, Landkreis Miesbach. Geschäftsanschrift: Schwaighofstr. 76a, 83684 Tegernsee. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Findeisen, Maria Stella, Bad Wiessee, *23.11.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-02-06: Die Gesellschafterversammlung vom 25.01.2019 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Bad Wiessee, Landkreis Miesbach. Geschäftsanschrift: Ringbergstr. 1, 83707 Bad Wiessee.