2005-02-23: Die Gesellschafterversammlung vom 10.02.2005 hat eine redaktionelle Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Geschäftsführer) beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Walter, Gerhard, Angestellter, Heusweiler. Bestellt als Geschäftsführer: Walter, Christian, Heusweiler, *04.05.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-10-04: Änderung zur Geschäftsanschrift: Montistraße 6, 66589 Merchweiler.