2005-05-04: Firma geändert in: Fink GmbH & Co. Kommanditgesellschaft. Firma der persönlich haftender Gesellschafterin geändert in: Fink Verwaltungsgesellschaft mbH, Bocholt (Amtsgericht Coesfeld HRB 8737).
2006-05-11: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Mumbeck, Jörg, Isselburg, *07.12.1966.
2007-03-22: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Messing, Georg, Bocholt, *11.03.1966.
2021-03-04: Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Yazdtchi, Ali Akbar-Hamid, Bocholt, *09.11.1963.
2021-11-25: Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Yazdtchi, Ali Akbar-Hamid, Bocholt, *09.11.1963, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.