2015-01-20: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 19.12.2014. Geschäftsanschrift: Tulpenstr. 1, 84174 Eching . Gegenstand des Unternehmens: Aus- und Fortbildung für Einsatzkräfte, Privatpersonen und Unternehmen, insbesondere im Bereich des Brandschutzes und artverwandter Bereiche und Handel mit Ausrüstungsgegenständen in diesen Tätigkeitsbereichen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Sarfaty, Ute, Eching, *10.04.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-04-02: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Dahlienstraße 13, 84174 Eching. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Sarfaty, Ute, Eching, *10.04.1976. Bestellt: Geschäftsführer: Tischlinger, Stefan, Malching, *29.04.1984; Völkl, Patrick, Tüßling, *20.03.1985, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.