2005-09-28: Prokura erloschen: Neubauer, Georg, Steinhöring, *14.03.1978. Einzelprokura: Paffrath, Björn Christoph Hartmut, Irsee, *21.07.1976.
2005-10-19: Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Paffrath, Björn Christoph Hartmut, Irsee, *21.07.1976.
2009-01-21: Geschäftsanschrift: Herzogstraße 60, 80803 München. Bestellt: Geschäftsführer: Neubauer, Georg, Steinhöring, *14.03.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Paffrath, Björn Christoph Hartmut, Irsee, *21.07.1976.
2012-01-04: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Neubauer, Georg, Steinhöring, *14.03.1978. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Maximilian Prinz, München, *31.07.1980.
2015-04-08: Bestellt: Geschäftsführer: Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Maximilian, München, *31.07.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Maximilian Prinz, München, *31.07.1980.
2022-02-05: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Maximilian, München, *31.07.1980. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Cornelius, Niko, Augsburg, *25.03.1979.