2019-04-30: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 13.03.2019. Geschäftsanschrift: Rütteberg 8, 79294 Sölden. Gegenstand: Die Tätigkeit als Hausverwaltung. Stammkapital: 3.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten sie gemeinsam. Geschäftsführer: Fischer, Bernhard Fridolin, Sölden, *24.07.1949, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Saier, Florian, St. Märgen, *22.04.1990.
2022-02-17: Die Gesellschafterversammlung vom 15.02.2022 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Sitz verlegt; nun: St. Märgen. Geschäftsanschrift: Bächleweg 13, 79274 St. Märgen. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Geschäftsführer können von den Beschränkungen des § 181 BGB allgemein befreit werden. Nicht mehr Geschäftsführer: Fischer, Bernhard Fridolin, Sölden, *24.07.1949. Bestellt als Geschäftsführer: Saier, Florian Friedrich, St. Märgen, *22.04.1990, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Saier, Florian, St. Märgen, *22.04.1990.