2012-05-08: Geschäftsführer: Prof. Dr. Wachs, Friedrich-Carl, *26.10.1960, Potsdam; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen.
2014-03-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Prof. Dr. Wachs, Friedrich-Carl
2020-01-08: Geschäftsführer: Wissinger, Heike Luise, *23.11.1987, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen