2016-07-26: Die Gesellschafterversammlung vom 20.07.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 beschlossen. Geschäftsanschrift: Rhönstraße 12, 36284 Hohenroda. Der Bau von Häusern aller Art, die Wohnungsverwaltung, Versorgung und Vermietung von Wohnungen sowie alle mit vorstehenden Gegenständen in Zusammenhang stehenden Geschäfte.
2016-09-28: Die Gesellschafterversammlung vom 09.09.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 beschlossen. Der Bau von Häusern aller Art bei örtlicher Bauausführung durch Subunternehmen, die Wohnungsverwaltung, Versorgung und Vermietung von Wohnungen sowie alle mit vorstehenden Gegenständen in Zusammenhang stehenden Geschäfte.
2019-03-11: Nicht mehr Geschäftsführerin: Fischer, Heike, Hohenroda, *27.07.1964. Bestellt als Geschäftsführer: Fischer, Gerd, Hohenroda, *02.02.1959, einzelvertretungsberechtigt.
2019-05-23: Die Gesellschafterversammlung vom 26.04.2019 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in § 4 beschlossen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Fischer, Gerd, Hohenroda, *02.02.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-04-12: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Fischer, Marc, Hohenroda, *11.07.1989; Fischer, Marleen, Darmstadt, *03.03.1993.