2018-02-13: Firma: FishermanHealth GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Adalbertstraße 20, 10179 Berlin; Gegenstand: Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Werbung, Verkaufsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Grafik- und Kreation sowie Beratungsleistungen für Unternehmen und Dienstleister im Gesundheitswesen; Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Maurer, Martin, *22.03.1962, Nordheim; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 18.12.2017
2018-11-20: Sitz / Zweigniederlassung: Die Eintragung betreffend die Geschäftsanschrift ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsanschrift: Adalbertstraße 20, 10997 Berlin
2019-01-21: Prokura: 1.
Brandau, Annette, *23.12.1972, Berlin; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; 2.
Schmidt, Michael, *19.07.1971, Kleimahnow; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2018 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst.
2019-01-28: Prokura: Die Eintragung zu Nr. 2 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: zum Wohnort: Schmidt, Michael, *19.07.1971, Kleinmachnow; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-12-18: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Brandau, Annette; Nicht mehr Prokurist: 2. Schmidt, Michael; 3.
Jünemann, Sandra, *29.12.1981, Berlin; Einzelprokura
2020-02-26: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Maurer, Martin; Geschäftsführer: 2.
Stuke, Thomas, *03.12.1975, Berlin
2021-03-17: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Willi-Schwabe-Straße 5, 12489 Berlin