2017-03-24: Five Continent Line GmbH. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.03.2017 ist die Firma sowie der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 1, 3, 9.
2020-03-23: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Mindermann, Johann Heinrich; Geschäftsführer: 4.
Meierdirks, Harm Hinrich, *15.03.1967, Worpswede; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen