2008-03-03: Nicht mehr Vorstand:; 1. Meinken, Klaus-Dieter; Vorstand:; 4. Stein, Michael, *24.10.1959, Bremen; Änderung zu Nr. 2:; nunmehr mit satzungsgemäßer Vertretungsbefugnis; Vorstand:; Meyer, Bernard Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Stein, Michael.
2010-05-07: Geschäftsanschrift: Schragestr. 11, 28239 Bremen. Nicht mehr Vorstand: 2. Meyer, Bernard..
2010-06-25: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2009 ist § 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung geändert worden..
2010-09-10: Kapital: 3.200.000 EUR. Nicht mehr Vorstand: 3. Krefeldt, Uwe. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2010 sind das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 800.000 EUR auf 3.200.000 EUR erhöht und entsprechend § 3 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert worden..
2010-10-08: Die Eintragung vom 08.09.2010 betreffend die Kapitalerhöhung ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2010 sind das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 800.000 EUR auf 3.2000.000 EUR erhöht und entsprechend § 3 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert worden..
2012-08-28: Prokura: 3.
Bunkenborg, Heiner, *08.01.1962, Ritterhude; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen.