2010-03-11: Die Gesellschafterversammlung vom 03.03.2010 hat die Änderung des § 11 (Geschäftsjahr) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2017-05-09: Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2017 hat die Änderung der §§ 5 , 10 (Gesellschafterbeschlüsse) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kempe, Walter, Olbernhau, *08.02.1938; Straßberger, Gabriele, Olbernhau, *04.05.1960. Bestellt: Geschäftsführer: Straßberger, Kai, Olbernhau, *24.04.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Straßberger, Gabriele, Olbernhau, *04.05.1960.