2013-07-29: Bestellt als Geschäftsführer: Fritz, Andreas, Ingersheim, *23.04.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Fritz, Wolfgang, Metzgermeister, Ingersheim.
2016-12-05: Die Gesellschafterversammlung vom 18.04.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13 und § 16 (Bekanntmachungen) beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Gesellschafterversammlung) beschlossen.