2012-04-20: Bestellt Geschäftsführer: Kiesewetter, Tobias, Konstanz, *29.07.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Gunkel, Stefan, Bad Salzungen, *02.10.1963.
2014-07-07: Änderung zur Geschäftsanschrift: Lübecker Straße 128, 22087 Hamburg.
2016-10-18: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hesse, Alexander, Wedemark, *25.07.1976; Praus, Mike, Hameln, *03.04.1973.
2017-03-02: Prokura erloschen Praus, Mike, Hameln, *03.04.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bauer, Juliane, Hessisch Oldendorf, *15.02.1986.
2021-01-06: Bestellt Geschäftsführer: Häfemeier, Soeren, Wolfenbüttel, *04.10.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.