2007-08-16: Geschäftsführer:; 2.Bührsch, Patrick, *22.12.1975, Raisdorf; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Prokura: 1.Kühl, Hauke, *29.03.1971, Martensrade; Einzelprokura; 2.Schmuck, Hans-Werner, *20.10.1950, Kiel; Einzelprokura.
2011-03-16: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift:; Paradiesweg 54, 24223 Schwentinental; Schwentinental Vorstand: Änderung zu Nr. 1:; Geschäftsführer:; Bührsch, Bernd, *12.09.1942, Schwentinental; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 2:; Geschäftsführer:; Bührsch, Patrick, *22.12.1975, Schwentinental; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.03.2011 ist der Gesellschaftsvertrag in §§ 1 (Firma und Sitz) und 15 (Bekanntmachungen) geändert..
2015-12-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Bernd Bührsch.