2016-02-29: Bestellt als Geschäftsführer: Ax, Sebastian, Schmallenberg, *13.10.1981; Ax, Stephan, Schmallenberg, *12.04.1984, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-12: Die Gesellschafterversammlung vom 29.12.2020 hat eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Ax, Friedhelm, Schmallenberg.
2021-06-16: Die Gesellschafterversammlung vom 10.06.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 , § 5 (Geschäftsführung und Vertretung), § 6 Gesellschafterversammlung) und § 17 (Abfindung) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Handel, Vertrieb und Verlegung einschließlich der Ver- und Bearbeitung von Grob- und Feinkeramik, Natur-, Kunst-, und Betonwerksteinen sowie die dazugehörige Planung und Beratung.