2009-01-14: Geschäftsanschrift: Eingetragen w.o. Bestellt: Geschäftsführer: Hanff-Scheidecker, Katrin, geb. Hanff, Olching, *06.01.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hanff, Friedrich, Fliesenlegermeister, Olching.
2010-07-21: Die Gesellschafterversammlung vom 09.07.2010 hat die Änderung des § 1 (Firma) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: Fliesen Hanff Verwaltungs GmbH.