2012-10-30: Die Gesellschafterversammlung vom 16.10.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen.
2016-02-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Kerz, Hubert, Fliesenlegermeister, Bornheim. Bestellt zum Geschäftsführer: Sosnowski, Christian, Bornheim, *06.12.1986, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Kerz, Nadine, Bornheim, *26.02.1980.