2017-08-08: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Waldhier, Heinrich, Fliesenlegermeister, Goldach. Bestellt: Geschäftsführer: Waldhier, Susanne, Hallbergmoos, *25.09.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-01-05: Bestellt: Geschäftsführer: Waldhier, Alexander Lorenz, Hallbergmoos, *17.05.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.