2014-12-29: Geschäftsführer: Hannes, Sebastian, Eschweiler, *30.10.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-07-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Hannes, Kurt, Fliesenleger, Eschweiler; Kaulen, Dieter, Fliesenleger, Düren-Merken. Geschäftsführer: Tabor, Damian Johann, Hückelhoven, *12.12.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-24: Die Gesellschafterversammlung hat am 15.11.2021 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,60 um EUR 435,40 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital) zu ändern. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR.