2009-09-22: Die Gesellschafterversammlung vom 11.09.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital/Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 Euro beschlossen. Geschäftsanschrift: Menzlingen 22a, 51503 Rösrath. Neues Stammkapital: 130.000,00 EUR.
2016-01-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Spettmann, Frank, Rösrath, *01.03.1966. Prokura erloschen: Esten, Marc, Rösrath, *11.05.1970.
2016-05-22: Die Gesellschafterversammlung vom 25.02.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 195.000,00 EUR beschlossen. 325.000,00 EUR.
2016-06-06: Bestellt als Geschäftsführer: Aliyev, Fuad, Solingen, *28.06.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-09-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Aliyev, Fuad, Solingen, *28.06.1973.
2016-12-14: Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen aufgelöst (AG Köln, 72 IN 429/16). Gemäß § 65 GmbHG von Amts wegen eingetragen.