2007-06-05: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kienberg, Detlef, Hirschaid, *21.09.1953; Kroll, Norbert, Bamberg, *10.11.1963; Kroll, Ulrike, geb. Eisenmann, Memmelsdorf, *24.09.1967.
2011-04-07: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ratka, Otto, Apotheker, Erlangen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Beuerle, Ulrich, Laupheim, *17.10.1969; Brech, Dietmar, Haßfurt, *09.08.1960.
2016-03-17: Bestellt: Geschäftsführer: Beuerle, Ulrich, Haßfurt, *17.10.1969, einzelvertretungsberechtigt. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Kroll, Georg, Memmelsdorf, *06.09.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-18: Die Gesellschafterversammlung vom 10.01.2019 hat die Änderung des § 12 Abs. 2 der Satzung (Bilanz, Gewinn und Verlust) beschlossen. Bestellt: Geschäftsführer: Beyer, Rolf, Breitengüßbach, *26.11.1971, einzelvertretungsberechtigt. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bergmann, Nicole, Thurnau, *23.04.1978.