2006-10-04: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Maxeiner, Stefan, Dillendorf, *11.10.1962; Müller, Bernd, Hennweiler, *15.07.1963.
2007-06-27: Hinweis nach § 52 GmbHG: Die Gesellschaft hat eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder vorgelegt.
2008-04-08: Die Gesellschafterversammlung vom 25.03.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 Ziffer 7, Buchstabe a) Unterbuchstabe ff) beschlossen.
2008-06-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Wulf, Stefano, Wiesbaden, *19.06.1964. Bestellt als Geschäftsführer: Klettenheimer, Uwe, Hofheim, *12.07.1968, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung, er ist für Rechtsgeschäfte mit der Hahn Campus Management GmbH mit Sitz in Lautzenhausen (AG Bad Kreuznach HRB 3429) von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
2008-08-15: Liste der Aufsichtsratsmitglieder -Stand 01.02.2008- wurde zum Handelsregister -Amtsgericht Bad Kreuznach HRB 4188- eingereicht.
2009-05-07: Von Amts wegen eingetragen Geschäftsanschrift: Gebäude 667, 55483 Lautzenhausen - Flughafen Hahn. Der mit der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide in Frankfurt/Main (AG Frankfurt am Main HRB 7042) am 24.11.2000 abgeschlossene und unter dem 05.04.2004 geänderte Unternehmensvertrag (Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag) ist durch Kündigung vom 26.02.2009 zum 28.02.2009 aufgehoben. Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2009-05-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Klettenheimer, Uwe, Hofheim, *12.07.1968.
2009-05-07: Die Gesellschafterversammlung vom 21.04.2009 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrags beschlossen.
2009-10-05: Geschäftsanschrift: Gebäude 667 A - C, 55483 Lautzenhausen. Bestellt als Geschäftsführer: Pollety, Wolfgang, Boppard, *05.05.1968, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
2009-11-05: Nach Berichtigung des Geburtsdatums und Änderung des Wohnorts nunmehr Geschäftsführer: Schumacher, Jörg, Horbruch, *22.08.1959, Er ist für Rechtsgeschäfte mit der Hahn Campus Management GmbH mit Sitz in Lautzenhausen von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
2011-02-01: Prokura geändert, nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten: Maxeiner, Stefan, Dillendorf, *11.10.1962. Prokura geändert, nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten: Müller, Bernd, Hennweiler, *15.07.1963.
2013-05-16: Die Gesellschafterversammlung vom 24.01.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsführung und Vertretung), § 7 (Aufsichtsrat), § 8 (Pflichten und Rechte des Aufsichtsrats) beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schumacher, Jörg, Horbruch, *22.08.1959. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Rethage, Heinz, Urbar, *23.12.1951, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
2014-01-09: Bestellt als Geschäftsführer: Bunk, Markus, Kleinmachnow, *01.09.1966, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Nicht mehr Geschäftsführer: Pollety, Wolfgang, Boppard, *05.05.1968.
2014-06-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Rethage, Heinz, Urbar, *23.12.1951.
2014-07-08: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Tiator, Daniel, Simmern, *09.04.1983.
2014-12-03: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Liell, Maike Barbara, Bad Homburg v.d. Höhe, *26.08.1974.
2017-08-22: Bestellt als Geschäftsführer: Heimann, Hubert, Mainz, *05.08.1946; Wang, Hexin, Haikou City / China, *03.06.1973. Nicht mehr Geschäftsführer: Bunk, Markus, Kleinmachnow, *01.09.1966.
2017-09-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Heimann, Hubert, Mainz, *05.08.1946.
2021-10-22: Durch Beschluss des Amtsgerichts Bad Kreuznach vom 19.10.2021 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt und zusätzlich angeordnet, dass Verfügungen der Gesellschaft nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind.
2022-02-04: Von Amts wegen berichtigt: Prokura erloschen: Müller, Bernd, Hennweiler, *15.07.1963. Von Amts wegen berichtigt: Prokura erloschen: Liell, Maike Barbara, Bad Homburg v.d. Höhe, *26.08.1974. Die Gesellschaft ist aufgrund Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelöst.