2009-01-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Möhl, Peter, Rotenburg (Wümme), *15.01.1945. Bestellt als Geschäftsführer: David, Reinhard, Rotenburg OT Waffensen, *18.09.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-02-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Möhl, Peter, Rotenburg (Wümme), *15.01.1945. Bestellt als Geschäftsführer: David, Reinhard, Rotenburg OT Waffensen, *18.09.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-07-21: Nicht mehr Geschäftsführer: David, Reinhard, Rotenburg OT Waffensen, *18.09.1957.
2018-04-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Drewes, Peter, Assekuranzmakler, Verden.
2018-11-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Meyer, Werner, Rotenburg, *30.04.1944. Bestellt als Geschäftsführer: Figgen, Hans Achim, Sottrum, *16.02.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-22: Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 74.435,41 EUR auf 100.000,00 EUR beschlossen.