2018-03-08: Bestellt als Geschäftsführer: Wawrzinek, Stephan, Kusterdingen, *05.03.1956, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Steinle, Monika Erika, Eberbach, *14.06.1964.
2020-08-19: Bestellt als Geschäftsführer: Steinle, Monika, Eberbach, *14.06.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Wawrzinek, Stephan, Kusterdingen, *05.03.1956.