2007-08-06: Die Gesellschafterversammlung vom 05.10.2006 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages insbesondere in § 4, nunmehr § 8 (Geschäftsführung und Vertretung) sowie in § 19 (Bekanntmachungen der Gesellschaft) beschlossen. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Birkmann, Martin, Dahlem, *12.11.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-01-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Möller, Reiner, Dahlem-Schmidtheim, *29.10.1945.
2015-03-06: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Großkinsky-Birkmann, Gabriele, Dahlem, *16.09.1967.
2018-07-26: Die Gesellschafterversammlung vom 05.07.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Instandsetzung und Wartung von Luftfahrzeugen, Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit (CAMO) sowie der Handel mit Luftfahrzeugen, Ersatzteilen und Ausrüstungsgegenständen des Luftfahrtbereichs.
2020-04-28: Die Gesellschafterversammlung vom 22.04.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1. und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Flugzeugwerft Bonn-Hangelar GmbH.