2013-04-12: Kommanditgesellschaft. Sitz verlegt, nun: Neue Geschäftsanschrift: Ostermarscher Straße 21, 26506 Norden. Allgemeine Vertretungsregelung: Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Attendorn, Oliver, Norden-Norddeich, *08.04.1975.
2020-04-02: Allgemeine Vertretungsregelung: Die Liquidatoren vertreten gemeinsam. Geändert, nun: Persönlich haftender Gesellschafter und Liquidator: Attendorn, Oliver, Norden-Norddeich, *08.04.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2022-05-10: Die Liquidation ist beendet. Die Firma ist erloschen.