2010-08-20: Neue Geschäftsanschrift: Im Seelach 17, 74706 Osterburken.
2013-09-27: Die Gesellschafterversammlung vom 16.08.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 (Vererben von Geschäftsanteilen) und § 16 (Veröffentlichungen) beschlossen.
2016-07-06: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Schreiber, Martin, Weinheim, *04.02.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Genzwürker, Werner, Elektrotechniker, Osterburken. Nicht mehr Geschäftsführer: Zimmermann, Olga, Osterburken, *07.02.1972.