2011-05-30: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 04.05.2011. Geschäftsanschrift: Höpfigheimer Straße 6, 71691 Freiberg am Neckar. Gegenstand: die Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Handel sowie Service und Reparaturarbeiten von Anlagen und Maschinen für die Lebensmittelindustrie einschließlich alle damit zusammenhängenden Geschäfte und Dienstleistungen. Stammkapital: 2.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Häuser, Gunter, Weissach im Tal, *15.05.1965, gemeinsam vertretungsberechtigt mit dem Geschäftsführer Jürgen Fischer. Geschäftsführer: Fischer, Jürgen, Oberderdingen, *24.07.1956, gemeinsam vertretungsberechtigt mit dem Geschäftsführer Gunter Häuser.
2011-08-01: Bestellt als Geschäftsführer: Meier, Harald, Freiberg am Neckar, *27.12.1959.
2012-02-06: Bestellt als Geschäftsführer: Gabriel, Gerhard, Stuttgart, *10.10.1950.
2012-04-23: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Fischer, Jürgen, Oberderdingen, *24.07.1956; Häuser, Gunter, Weissach im Tal, *15.05.1965.
2012-08-20: Die Gesellschafterversammlung vom 26.07.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 1.000.000,00 EUR auf 3.000.000,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 3.000.000,00 EUR.
2017-01-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Gabriel, Gerhard, Stuttgart, *10.10.1950.
2018-03-29: Änderung der Geschäftsanschrift: Benzstraße 10, 71691 Freiberg am Neckar.
2020-02-27: Bestellt als Geschäftsführer: Schiedt, Philipp, Pleidelsheim, *04.11.1989.
2022-06-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Häuser, Gunter, Weissach im Tal, *15.05.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Bier, Simon Jakob, Ditzingen, *30.05.1982.