2012-12-12: Firma: Force M UG (haftungsbeschränkt) Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift:; Albrechtstraße 11, 10117 Berlin Gegenstand: Beratung, Vermarktung und Realisierung von Internetprojekten, insbesondere alle Arten von Leistungen im Bereich Online-Marketing sowie die Verwaltung eigenen Vermögens. Stamm- bzw. Grundkapital: 500,00 EUR Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer:; 1. Meurer, Marcus, *13.12.1977, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 14.11.2012.
2018-05-16: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Im Schwarzbroich 36, 51519 Odenthal; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Meurer, Marcus; Geschäftsführer: 2.
Maschauer, Michael, *29.08.1960, Odenthal
2018-06-22: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Maschauer, Michael; Geschäftsführer: 3.
Kotasek, Lukas, *05.12.1995, Prag/Tschechische Republik
2021-01-28: HRB 146488 B: Force M UG , Berlin, Im Schwarzbroich 36, 51519 Odenthal.
2021-04-08: Rechtsverhaeltnis: Die vermögenslose Gesellschaft ist auf Grund des § 394 FamFG von Amts wegen gelöscht.