2017-02-28: Firma: Forexfix UG ; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: c/o GTEC | German Tech Entrepreneurship Center, Schloßplatz 1, 10178 Berlin; Gegenstand: Die Entwicklung und Vermarktung von IT-Systemen für Banken zur Unterstützung beim Vertrieb der Absicherung von Wechselkursrisiken von Unternehmenskunden bei Auslandsgeschäften. Stamm- bzw. Grundkapital: 2.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Kröber, Robert, *28.05.1978, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2.
Maringer, Gerhard, *28.11.1986, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 13.02.2017
2017-08-03: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: c/o GTEC bei Mindspace, Friedrichstraße 68, 10117 Berlin
2017-09-01: Firma: Forexfix GmbH; Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.08.2017 ist das Stammkapital um 23.000 EUR auf 25.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag neu gefasst.
2017-09-07: Stamm- bzw. Grundkapital: 29.431,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.08.2017 ist das Stammkapital um 4.431 EUR auf 29.431 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziffer 4 .
2017-11-07: Geschäftsführer: 3.
Lösing, Jonathan, *25.06.1992, Greven; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-03-16: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: c/o WeWork, Stresemannstraße 123, 10963 Berlin
2018-07-18: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Rosenthaler Straße 2, 10119 Berlin; Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Lösing, Jonathan
2019-02-20: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Schlüterstraße 72, 10625 Berlin
2021-10-07: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Maringer, Gerhard
2022-01-10: Vertretungsregelung: Ist ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Liquidatoren gemeinsam vertreten. Änderung zu Nr. 1: infolge Auflösung, nunmehr: Liquidator: Kröber, Robert, *28.05.1978, Berlin; Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist durch Gesellschafterbeschluss aufgelöst.