2007-07-25: )). Bestellt als Geschäftsführer: Schmidt, Christof, Halle (Westf.), *06.10.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schmidt, Wolfgang, Halle (Westf.).
2017-03-17: Bestellt als Geschäftsführer: Bockhorst, Friedhelm, Wallenhorst, *16.03.1961; Seegers, Dieter, Osnabrück, *15.05.1940, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schmidt, Christof, Halle , *06.10.1969.