2012-10-08: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 30.8.2012. Geschäftsanschrift: Juraring 1, 85110 Kipfenberg. Gegenstand des Unternehmens: technische Produktentwicklung. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Frank, Martin, Mainburg, *13.03.1981; Regler, Paul, Kipfenberg, *26.04.1968, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2017-09-01: Die Gesellschafterversammlung vom 21.8.2017 hat die Änderung des § 2 der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: technische Produktentwicklung für antriebsgesteuerte Fahrzeuge aller Art.
2019-01-05: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Frank, Martin, Mainburg, *13.03.1981. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Regler, Paul, Kipfenberg, *26.04.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-09-01: Errichtet: Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma: 85053 Ingolstadt, Geschäftsanschrift: Bei der Arena 3, 85053 Ingolstadt.
2021-07-23: Errichtet: Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma: 85053 Ingolstadt, Geschäftsanschrift: Liegnitzer Straße 2, 85053 Ingolstadt. Aufgehoben: Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma: 85053 Ingolstadt, Geschäftsanschrift: Bei der Arena 3, 85053 Ingolstadt.