2015-05-30: Personendaten von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Forstner, Franz, Schreinermeister, Trostberg, *20.09.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-07-04: Die Gesellschafterversammlung vom 28.06.2017 hat die Änderung des § 1 Abs. 1 der Satzung beschlossen. Neue Firma: Forstner Wild Schreinerei GmbH.